vom Gremium |
Schneider, Dr. Jörg | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Brückmann, Tim | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 18.04.2016 | von 01.04.2016 bis 18.04.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Lich-Brand, Andrea | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Stellv. Ortsvorsteherin | Stellv. Ortsvorsteherin |
Martz, Christian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.04.2016 | 31.03.2021 | von 18.04.2016 bis 31.03.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Müller, Angela | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Schmidt, Sabine | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Stellv. Ortsvorsteherin | Stellv. Ortsvorsteherin |
Weber, Peter Helmut | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | | von 01.04.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Cloos, Christian | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 30.04.2023 | von 01.04.2011 bis 30.04.2023 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Loh, Holger | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.05.2023 | | von 01.05.2023 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Steinruck, Dieter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2021 | von 01.04.2011 bis 31.03.2021 | Stellv. Ortsvorsteher | Stellv. Ortsvorsteher |
Steinruck, Martin | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Schweickert, Renate | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Mitglied |
Volk, Joachim | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 21.11.2009 | 31.03.2011 | von 21.11.2009 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Volk, Joachim | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2011 | von 01.04.2011 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Weber, Peter Helmut | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 27.12.2007 | 20.11.2009 | von 27.12.2007 bis 20.11.2009 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Zilz, Jürgen | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 11.04.2006 | 24.04.2006 | von 11.04.2006 bis 24.04.2006 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Schweickert, Renate | SPD | SPD Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Häuser, Margit | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 17.01.2008 | von 01.04.2006 bis 17.01.2008 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Schmidt, Sabine | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 15.03.2007 | 31.03.2011 | von 15.03.2007 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Grumbach, Klaus | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Grumbach, Klaus | | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2011 | von 01.04.2011 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Cloos, Christian | CDU | CDU Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Steinruck, Dieter | CDU | CDU Stellv. Ortsvorsteher/in | Stellv. Ortsvorsteher/in | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Stellv. Ortsvorsteher/in | Stellv. Ortsvorsteher/in |
Volk, Joachim | | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 01.04.2006 | 20.11.2009 | von 01.04.2006 bis 20.11.2009 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Weber, Peter Helmut | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 21.11.2009 | 31.03.2011 | von 21.11.2009 bis 31.03.2011 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
|
Volk, Joachim | | | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |
Weber, Peter Helmut | SPD | SPD | | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | |